Математические трюки для быстрого счета

Автор:
Evrocot
Печать
дата:
1 марта 2018 00:11
Просмотров:
3444
Комментариев:
9
Школьные годы – это один из самых лучших периодов в жизни большинства людей. Конечно, есть люди, которым учеба в школе дается с трудом, поэтому они предпочитают пореже бывать в школе. А окончив школу, вспоминают о ней с неприязнью, или не вспоминают вообще.

Одним из самых нелюбимых школьных предметов для большинства людей является математика. Эта наука требует точности, усидчивости и внимания. Если все эти качества у вас есть, то, скорее всего, у вас нет проблем с математикой. Если же эта наука вам все-таки не дается, то не спешите расстраиваться. Ведь есть несколько очень любопытных математических трюков, которые помогают легко сделать любой нужный расчет.

Математические трюки для быстрого счета




Математические трюки для быстрого счета


Математические трюки для быстрого счета


Математические трюки для быстрого счета


Математические трюки для быстрого счета


Математические трюки для быстрого счета


Математические трюки для быстрого счета


Математические трюки для быстрого счета


Математические трюки для быстрого счета

2 не понравился
24 понравился пост
 
Незарегистрированные посетители не могут оценивать посты
 
 
 
 


 
 
 
 

Комментарии

 
 

 
 
 
demis
Дата:
(1 марта 2018 01:55)
#1
Полезная и формация
Краснодар [ссылка]
0 / 0
 
 
 
 
 
 
Дерево
Дата:
(1 марта 2018 02:41)
#2
Три, четырнадцать, пятнадцать,
Девять, двадцать шесть и пять -
Этот стих легко запомнить,
Этот стих легко понять biggrin
Томск [ссылка]
0 / 0
 
 
 
 
 
 
Bolero
Дата:
(1 марта 2018 03:17)
#3
3.14159265358979323
без стиха помню столько цифр, только не знаю, зачем dntknw
Киров [ссылка]
1 / 0
 
 
 
 
 
 
Nachtwandler
Дата:
(1 марта 2018 06:55)
#4
81*76
19+24=43
100-43=57
19*24=456

Итого
81*76=57456?
Не работает способ. Хотя может надо сложить так, что бы ответ был четырехзначным?
5700
0456
6156
Вроде совпало

Проверяем теорию на других больших числах
61х47
39 53
100-(39+53)=8
39х53=2067
Итого
61х47=82067? Нет
Проверяем прошлую теорию
8000
2067
=
10067. Опять нет

Но тут можно так подогнать
8х100+2067=2867
В общем, теория облегчающая перемножение больших чисел походу должна выглядеть так:
xy*zw=(100-(x+z)) *100+(100-xy)*(100-zw)
Где x, z - децельные цифры перемножаемых чисел
y, w - единичные цифры перемножаемых чисел

По заучивании таблицы умножения не понял. Это типа каждый раз при умножение простого числа на 9 надо рисовать эту таблицу в уме?

Метод бабочки сложения дробей в России называется "приведение к общему знаменателю" и другого способа сложения данных дробей, лично я не знаю. Хотя, если есть калькулятор под рукой - можно обыкновенные дроби перевести в десятичные и сложить.

Умножение на 11 - ну это реально работает и ПОМОГАЕТ.

ПИ=3.14. Большей точности в школах и универсал не спрашивают. Зачем учить стишок для запоминания большей точности - не ясно. Чисто по приколу?

Посчитайте пальцы - это вообще к чему? Из серии: папа, папа, как пишется цифра 8? Цифра 8 пишется как знак бесконечности, повернуть на пи/2 градуса



Способ нахождения процента таким способом удобен, только тогда, когда нужно найти процент краный десяти. В противном случае данный способ только усложняет вычисление.

#8-вообще не понял, про что это и что они пытались упростить

#9 возможно. Нужды перевода Цельсия в фаренгейт ни когда не было.

В общем, как вердикт, кроме способа умножения на 11 и последних двух (которые я не могу проверить по вышеописанным причинам), все остальное можно назвать так: Как простые математические действия произвести очень сложным способом.
Приморский край > Владивосток [ссылка]
1 / 0
 
 
 
 
 
 
KGS
Дата:
(1 марта 2018 10:04)
#5
Цитата: Nachtwandler
на пи/2 градуса
Ну радиана же. Полтора градуса - это маловато для поворота.

С умножением на девять всё проще: десятки произведения на единицу меньше множителя, а сумма цифр произведения - 9.
Цитата: Bolero
только не знаю, зачем dntknw
Во-во. При рядовых вычислениях, дальше второго знака после запятой не требуется, а при высокоточных есть источники.
Томск [ссылка]
0 / 0
 
 
 
 
 
 
johnbest
Дата:
(1 марта 2018 10:05)
#6
утащил в избранное
Томская область > Северск [ссылка]
0 / 0
 
 
 
 
 
 
morandy
Дата:
(1 марта 2018 12:03)
#7
данный способ умножения на 11 действует только если сумма чисел меньше либо равна 9.
т.е. 32*11=352 (3+2=5) и далее до 36*11=396(3+6=9), а если сумма чисел больше 9 то способ не работает с доп. условиями: 37*11=407(3+7=10) и получается что десяток надо прибавлять к первой цифре, а единицы писать в середину результата.
Томск [ссылка]
0 / 0
 
 
 
 
 
 
Antanas
Дата:
(1 марта 2018 12:48)
#8
Цитата: Nachtwandler
81*76
19+24=43
100-43=57
19*24=456

Итого
81*76=57456?
Не работает способ. Хотя может надо сложить так, что бы ответ был четырехзначным?


5700+456=6156

Первое число - количество сотен, второе - едениц
Томск [ссылка]
0 / 0
 
 
 
 
 
 
SuaManu
Дата:
(1 марта 2018 13:10)
#9
Это я знаю и помню прекрасно - пи многие знаки мне лишни, напрасны.

А теперь считаем буквы в каждом слове =)
Томск [ссылка]
1 / 0
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Информация

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оставлять свои CRAZY комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста пройдите простую процедуру регистрации или авторизируйтесь под своим логином. Также вы можете войти на сайт, используя существующий профиль в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter и другие)

 
 
 
 
 
Наверх